TRIK MATEMATIKA : PERKALIAN DENGAN ANGKA 25

Yah... kita kembali lagi dengan Trik matematika. Kali ini trik matematika perkalian dengan angka 25. Dengan trik ini kita dapat menghitung nilai perkaliannya dengan cepat ^^. Pasti udah pada tau kan? yah gpp ini hanya berbagi saja.


Caranya mudah saja
Misal ada suatu bilangan di kalikan dengan angka 25. Maka yang kita lakukan adalah sebagai berikut :
1. Bagilah suatu bilangan itu dengan angka 4
2. Tulislah hasil baginya sebagai nilai pertama.
3. Jika sisa hasil bagi suatu bilangan dengan angka 4  adalah 0 alias tidak ada sisa maka letakan dua angka 00 dibelakang nilai pertama
4. Jika sisa hasil bagi suatu bilangan dengan angka 4 adalah 1 maka letakan angka 25 dibelakang nilai pertama'
5. Jika sisa hasil bagi suatu bilangan dengan angka 4 adalah 2 maka letakan angka 50 dibelakang nilai pertama
6. Jika sisa hasil bagi suatu bilangan dengan angka 4 adalah 3 maka letakan angka 75 dibelakang anilai pertama

Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut

20 x 25 
Maka sesuai caranya kita bagi 20 dengan 4
20 : 4 = 5 sisa 0 jadi letakan dua angka 00 dibelakang 5
maka 20 x 25 = 500

66 x 25
Maka sesuai caranya kita bagi 66 dengan 4
66 : 4 = 16 sisa 2 jadi letakan angka 50 dibelakang 16
maka 66 x 25 = 1650

124 x 25 
Maka sesuai caranya kita bagi 124 dengan 4
124 : 4 = 31 sisa 0 jadi letakan dua angka 0 dibelakang 31
maka 124 x25 = 3100

43 x 25
Maka sesuai caranya kita bagi 43 dengan 4
43 : 4 = 10 sisa 3 jadi letakan angka 75 dibelakang 10
maka 43 x 25 = 1075

81 x 25
Maka sesuai caranya kita bagi 81 dengan 4
81 : 4 = 20 sisa 1 jadi letakan angka 25 dibelakang 20
Maka 81 x 25 = 2025

Nah mudah kan? silakan perbanyak latihan dengan bilangan lain .untuk lebih memahaminya ^^


Nama saya Dan Lajanto, 

Silakan tanyakan saja untuk lebih lengkapnya ^^

Bagikan ini

Related Posts

Previous
Next Post »