TRIK MATEMATIKA : PERKALIAN DENGAN ANGKA 11

Trik matematika kali ini kembali lagi dengan trik matematika perkalian dengan angka 11. Dengan trik ini kita dapat menghitung nilai perkalian dengan angka 11 dengan sangat cepat .


Caranya mudah saja
Misal ada suatu bilangan yang dikalikan dengan angka 11 , maka yang kita lakukan adalah sebagai berikut::
1. Ambil digit terakhir dari suatu bilangan itu sebagai digit akhir hasil perkalian dengan angka 11
2. Tambahkan digit akhir suatu bilangan itu dengan 1 digit sebelum digit akhir. Tulis hasilnya didepan digit akhir yang diambil pertama kali tadi.
3. Lakukan hal no 2 sampai semua digitnya terpakai.
4. Jika hasil jumlah digit dengan digit sebelumnya lebih dari atau sama dengan 10 , maka yang dituliskan adalah nilai satuannya sedangkan nilai puluhannya disimpan untuk nilai yang akan datang
5. Letakan digit awal suatu bilangan itu pada hasil yang diperoleh dari cara diatas.

Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut:
26 x 11
Sesuai caranya maka digit terakhir hasil perkalian dengan angka 11 adalah 6
6+2 = 8
letakan digit awal yaitu 2
Jadi 26 x 11 = 286

87 x 11
Sesuai caranya maka digit terakhir hasil perkalian dengan 11 adalah 7
7 + 8 = 15 , kita tulis satuannya yaitu 5 dan kita simpan puluhannya yaitu 1
letakan digit awal 8
8 + 1 = 9 (karena tadi ada simpan 1)
Jadi 87 x 11 = 957

236 x 11
Sesuai caranya maka digit terakhir hasil perkalian dengan angka 11 adalah 6
6 + 3 = 9
3+2 = 5
letakan digit awal yaitu 2
Jadi 236 x 11 = 2596

629 x 11
Sesuai caranya maka digit terakhir hasil perkalian dengan angka 11 adalah 9
9 + 2 = 11, kita tulis satuannya yaitu 1 dan kita simpan puluhannya yaitu 1
2 + 6 = 8 + 1 = 9 (karena ada simpan 1)
letakan digit awal 6
Jadi 629 x 11 = 6919

Nah mudah kan, silakan perbanyak latihan untuk lebih memahaminya .

Lebih mudahnya sih dengan cara begini
54 x 11
Kita kasih jarak antara 5 dan 4 menjadi 5_4
bagian yang tengah kita cara dengan menjumlahkan bagian akhir dengan bagian depan
4 + 5 = 9
jadi 54 x 11 = 594

134 x 11
kita kasih jarak antara 1 dan 4 menjadi 1__4
tinggal kita cara penjumlahannya
4 + 3 = 7
3 + 1 = 4
jadi 134 x 11 = 1474

Nama saya Dan Lajanto, 

Silakan tanyakan saja untuk lebih lengkapnya ^^

Bagikan ini

Related Posts

Previous
Next Post »